Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Aarre Simonen
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 18.11.1913 Helsinki
Ministerinä yhteensä 3057 päivää
Ministeritehtävät
- Koivisto - Oikeusministeri 22.3.1968 - 14.5.1970 (TPSL)
- Paasio - Oikeusministeri 27.5.1966 - 22.3.1968 (TPSL)
- Sukselainen - Ministeri valtioneuvoston kansliassa 2.9.1957 - 31.10.1957 (TPSL)
- Sukselainen - Pääministerin sijainen 2.9.1957 - 31.10.1957 (TPSL)
- Fagerholm II - Valtiovarainministeri 3.3.1956 - 27.5.1957 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen V - Kauppa- ja teollisuusministeri 20.10.1954 - 3.3.1956 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen V - Oikeusministeri 20.10.1954 - 6.11.1954 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 24.3.1949 - 17.3.1950 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Sisäasiainministeri 29.7.1948 - 17.3.1950 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)