Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Antti Kukkonen
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 3.10.1889 Kontiolahti
Ministerinä yhteensä 2737 päivää
Ministeritehtävät
- Rangell - Opetusministeri 4.1.1941 - 5.3.1943 (Maalaisliitto)
- Ryti II - Opetusministeri 27.3.1940 - 4.1.1941 (Maalaisliitto)
- Kallio IV - Opetusministeri 7.10.1936 - 12.3.1937 (Maalaisliitto)
- Sunila II - Opetusministeri 21.3.1931 - 14.12.1932 (Maalaisliitto)
- Kallio III - Opetusministeri 16.8.1929 - 4.7.1930 (Maalaisliitto)
- Sunila - Opetusministeri 17.12.1927 - 22.12.1928 (Maalaisliitto)
- Ingman II - Apulaisopetusministeri 31.5.1924 - 22.11.1924 (Maalaisliitto)