Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Eemil Luukka
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 1.12.1892 Muola
Ministerinä yhteensä 2362 päivää
Ministeritehtävät
- Miettunen - Pääministerin sijainen 14.7.1961 - 13.4.1962 (Maalaisliitto)
- Miettunen - Sisäasiainministeri 14.7.1961 - 13.4.1962 (Maalaisliitto)
- Sukselainen II - Pääministerin sijainen 19.5.1961 - 3.7.1961 (Maalaisliitto)
- Sukselainen II - Sisäasiainministeri 4.2.1960 - 14.7.1961 (Maalaisliitto)
- Kekkonen III - Ministeri maatalousministeriössä 20.9.1951 - 9.7.1953 (Maalaisliitto)
- Kekkonen - Ministeri maatalousministeriössä 17.3.1950 - 17.1.1951 (Maalaisliitto)
- Paasikivi III - Ministeri maatalousministeriössä 17.4.1945 - 26.3.1946 (Maalaisliitto)
- Paasikivi III - Ministeri sisäasiainministeriössä 17.4.1945 - 26.3.1946 (Maalaisliitto)
- Paasikivi II - Ministeri sisäasiainministeriössä 24.11.1944 - 17.4.1945 (Maalaisliitto)
- Paasikivi II - Maatalousministeri 17.11.1944 - 17.4.1945 (Maalaisliitto)
- Castren U. - Ministeri sisäasiainministeriössä 21.9.1944 - 17.11.1944 (Maalaisliitto)
- Hackzell - Ministeri sisäasiainministeriössä 8.8.1944 - 21.9.1944 (Maalaisliitto)