Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Heikki Tuominen
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 5.12.1920 Perniö
Ministerinä yhteensä 1571 päivää
Ministeritehtävät
- Liinamaa - Valtiovarainministeri 13.6.1975 - 30.11.1975 (Ammatti/virkamies)
- Sorsa - Ministeri valtiovarainministeriössä 30.9.1974 - 13.6.1975 (Ammatti/virkamies)
- Sorsa - Sisäasiainministeri 4.9.1972 - 13.6.1975 (Ammatti/virkamies)
- Aura II - Sisäasiainministeri 29.10.1971 - 23.2.1972 (Ammatti/virkamies)
- Lehto - Ministeri valtiovarainministeriössä 18.12.1963 - 12.9.1964 (Ammatti/virkamies)