Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Kristian Gestrin
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 10.4.1929 Helsinki
Ministerinä yhteensä 2309 päivää
Ministeritehtävät
- Sorsa II - Ministeri sisäasiainministeriössä 15.5.1977 - 2.3.1978 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Sorsa II - Opetusministeri 15.5.1977 - 2.3.1978 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Miettunen III - Oikeusministeri 29.9.1976 - 15.5.1977 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Miettunen II - Oikeusministeri 30.11.1975 - 29.9.1976 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Sorsa - Kauppa- ja teollisuusministeri 1.10.1974 - 13.6.1975 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Sorsa - Puolustusministeri 4.9.1972 - 30.9.1974 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Karjalainen II - Puolustusministeri 15.7.1970 - 29.10.1971 (Ruotsalainen kansanpuolue)