Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Onni Peltonen
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 27.8.1894 Jyväskylän mlk.
Ministerinä yhteensä 1983 päivää
Ministeritehtävät
- Kekkonen V - Sosiaaliministeri 20.10.1954 - 3.3.1956 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen III - Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 20.9.1951 - 29.11.1952 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Kekkonen II - Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 17.1.1951 - 20.9.1951 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 29.7.1948 - 17.3.1950 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Pekkala - Ministeri sosiaaliministeriössä 26.5.1948 - 29.7.1948 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Paasikivi III - Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 9.11.1945 - 26.3.1946 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)