Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Ralf Törngren
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 1.3.1899 Oulu
Ministerinä yhteensä 4246 päivää
Ministeritehtävät
- Sukselainen II - Pääministerin sijainen 13.1.1959 - 16.5.1961 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Sukselainen II - Ulkoasiainministeri 13.1.1959 - 16.5.1961 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Fagerholm II - Ulkoasiainministeri 3.3.1956 - 27.5.1957 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Törngren - Pääministeri 5.5.1954 - 20.10.1954 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Tuomioja - Ulkoasiainministeri 17.11.1953 - 5.5.1954 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Kekkonen IV - Ulkoasiainministeri 9.7.1953 - 17.11.1953 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Kekkonen III - Ministeri ulkoasiainministeriössä 26.11.1952 - 9.7.1953 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Kekkonen III - Sosiaaliministeri 20.9.1951 - 26.11.1952 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Kekkonen II - Ministeri valtiovarainministeriössä 17.1.1951 - 20.9.1951 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Kekkonen - Sosiaaliministeri 17.3.1950 - 17.1.1951 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Pekkala - Valtiovarainministeri 26.3.1946 - 29.7.1948 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Paasikivi III - Valtiovarainministeri 17.7.1945 - 26.3.1946 (Ruotsalainen kansanpuolue)
- Paasikivi II - Sosiaaliministeri 17.11.1944 - 17.4.1945 (Ruotsalainen kansanpuolue)