Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917
Selaa tietoja hallituksen nimen, toimikauden, hallituspäivien määrän tai pääministerin puolueen mukaan. Ministereitä voi järjestää nimen, puolueen ja kaikkien ministeritehtävien yhteenlaskettujen päivien perusteella. Tiedot kattavat Suomen itsenäisyyden ajan hallitukset.
Reino Oittinen
Henkilötiedot
Syntymäaika ja -paikka: 26.7.1912 Helsinki
Ministerinä yhteensä 2341 päivää
Ministeritehtävät
- Paasio - Opetusministeri 27.5.1966 - 22.3.1968 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Paasio - Pääministerin sijainen 27.5.1966 - 22.3.1968 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Lehto - Pääministerin sijainen 12.6.1964 - 12.9.1964 (Ammatti/virkamies)
- Lehto - Opetusministeri 18.12.1963 - 12.9.1964 (Ammatti/virkamies)
- von Fieandt - Opetusministeri 29.11.1957 - 26.4.1958 (Ammatti/virkamies)
- von Fieandt - Pääministerin sijainen 29.11.1957 - 26.4.1958 (Ammatti/virkamies)
- Kekkonen III - Opetusministeri 20.9.1951 - 9.7.1953 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
- Fagerholm - Opetusministeri 29.7.1948 - 17.3.1950 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)