Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Reino Oittinen
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 26.7.1912 Helsingfors
Minister sammanlagt 2341 dagar
Ministeruppgifter
- Paasio - Statsministerns ställföreträdare 27.5.1966 - 22.3.1968 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasio - Undervisningsminister 27.5.1966 - 22.3.1968 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Lehto - Statsministerns ställföreträdare 12.6.1964 - 12.9.1964 (Yrke/tjänsteman)
- Lehto - Undervisningsminister 18.12.1963 - 12.9.1964 (Yrke/tjänsteman)
- von Fieandt - Statsministerns ställföreträdare 29.11.1957 - 26.4.1958 (Yrke/tjänsteman)
- von Fieandt - Undervisningsminister 29.11.1957 - 26.4.1958 (Yrke/tjänsteman)
- Kekkonen III - Undervisningsminister 20.9.1951 - 9.7.1953 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Fagerholm - Undervisningsminister 29.7.1948 - 17.3.1950 (Finlands Socialdemokratiska Parti)