Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Anna-Maja Henriksson
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 7.1.1964 Jakobstad
Minister sammanlagt 3295 dagar
Ministeruppgifter
- Orpo - Undervisningsminister 20.6.2023 - 5.7.2024 (Svenska folkpartiet)
- Marin - Justitieminister 10.12.2019 - 20.6.2023 (Svenska folkpartiet)
- Rinne - Justitieminister 6.6.2019 - 10.12.2019 (Svenska folkpartiet)
- Stubb - Justitieminister 24.6.2014 - 29.5.2015 (Svenska folkpartiet)
- Katainen - Justitieminister 22.6.2011 - 24.6.2014 (Svenska folkpartiet)