Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Eino Uusitalo
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 1.12.1924 Soini
Minister sammanlagt 2125 dagar
Ministeruppgifter
- Koivisto II - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 26.5.1979 - 19.2.1982 (Centerpartiet)
- Koivisto II - Minister i statsrådets kansli 26.5.1979 - 19.2.1982 (Centerpartiet)
- Koivisto II - Statsministerns ställföreträdare 26.5.1979 - 19.2.1982 (Centerpartiet)
- Sorsa II - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 15.5.1977 - 26.5.1979 (Centerpartiet)
- Miettunen III - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 29.9.1976 - 15.5.1977 (Centerpartiet)
- Karjalainen II - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 28.5.1971 - 29.10.1971 (Centerpartiet)