Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Grels Teir
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 26.2.1916 Lapväärtti
Minister sammanlagt 1697 dagar
Ministeruppgifter
- Liinamaa - Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet 13.6.1975 - 30.11.1975 (Yrke/tjänsteman)
- Sorsa - Handels- och industriminister 4.9.1972 - 31.12.1972 (Svenska folkpartiet)
- Koivisto - Handels- och industriminister 22.3.1968 - 14.5.1970 (Svenska folkpartiet)
- Virolainen - Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 12.9.1964 - 27.5.1966 (Svenska folkpartiet)