Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Kusti Eskola
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 19.8.1911 Sievi
Minister sammanlagt 457 dagar
Ministeruppgifter
- Fagerholm III - Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 29.8.1958 - 13.1.1959 (Agrarförbundet)
- Sukselainen - Lantbruksminister 2.7.1957 - 29.11.1957 (Agrarförbundet)
- Sukselainen - Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 27.5.1957 - 2.7.1957 (Agrarförbundet)
- Kekkonen IV - Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 30.10.1953 - 17.11.1953 (Agrarförbundet)
- Kekkonen IV - Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 9.7.1953 - 30.10.1953 (Agrarförbundet)