Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Päiviö Hetemäki
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 8.7.1913 Jyväskylä
Minister sammanlagt 489 dagar
Ministeruppgifter
- Aura II - Finansminister 29.10.1971 - 23.2.1972 (Yrke/tjänsteman)
- Aura II - Statsministerns ställföreträdare 29.10.1971 - 23.2.1972 (Yrke/tjänsteman)
- Aura - Finansminister 14.5.1970 - 15.7.1970 (Yrke/tjänsteman)
- Aura - Statsministerns ställföreträdare 14.5.1970 - 15.7.1970 (Yrke/tjänsteman)
- Fagerholm III - Finansminister 29.8.1958 - 13.1.1959 (Samlingspartiet)
- Tuomioja - Försvarsminister 17.11.1953 - 5.5.1954 (Samlingspartiet)
- Tuomioja - Minister i socialministeriet 17.11.1953 - 5.5.1954 (Samlingspartiet)