Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Paula Lehtomäki
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 29.11.1972 Kuhmo
Minister sammanlagt 2613 dagar
Ministeruppgifter
- Kiviniemi - Miljöminister 22.6.2010 - 22.6.2011 (Centern i Finland)
- Vanhanen II - Miljöminister 11.4.2008 - 22.6.2010 (Centern i Finland)
- Vanhanen II - Miljöminister 19.4.2007 - 28.9.2007 (Centern i Finland)
- Vanhanen - Minister i statsrådets kansli 3.3.2006 - 19.4.2007 (Centern i Finland)
- Vanhanen - Utrikeshandels- och utvecklingsminister 3.3.2006 - 19.4.2007 (Centern i Finland)
- Vanhanen - Minister i statsrådets kansli 24.6.2003 - 2.9.2005 (Centern i Finland)
- Vanhanen - Utrikeshandels- och utvecklingsminister 24.6.2003 - 2.9.2005 (Centern i Finland)
- Jäätteenmäki - Minister i handels och industriministeriet 17.4.2003 - 24.6.2003 (Centern i Finland)
- Jäätteenmäki - Minister i statsrådets kansli 17.4.2003 - 24.6.2003 (Centern i Finland)
- Jäätteenmäki - Utrikeshandels- och utvecklingsminister 17.4.2003 - 24.6.2003 (Centern i Finland)