Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Mauri Pekkarinen
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 6.10.1947 Kinnula
Minister sammanlagt 4438 dagar
Ministeruppgifter
- Kiviniemi - Näringsminister 22.6.2010 - 22.6.2011 (Centern i Finland)
- Vanhanen II - Näringsminister 1.1.2008 - 22.6.2010 (Centern i Finland)
- Vanhanen II - Handels- och industriminister 19.4.2007 - 1.1.2008 (Centern i Finland)
- Vanhanen II - Minister i inrikesministeriet 19.4.2007 - 1.1.2008 (Centern i Finland)
- Vanhanen - Handels- och industriminister 24.6.2003 - 19.4.2007 (Centern i Finland)
- Jäätteenmäki - Handels- och industriminister 17.4.2003 - 24.6.2003 (Centern i Finland)
- Aho - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 26.4.1991 - 13.4.1995 (Centern i Finland)