Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Rolf Witting
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 30.9.1879 Viipuri
Minister sammanlagt 2509 dagar
Ministeruppgifter
- Rangell - Utrikesminister / Minister för utrikesärendena 4.1.1941 - 5.3.1943 (Svenska folkpartiet)
- Ryti II - Utrikesminister / Minister för utrikesärendena 27.3.1940 - 4.1.1941 (Svenska folkpartiet)
- Kivimäki - Biträdande utrikesminister 30.12.1933 - 28.2.1936 (Svenska folkpartiet)
- Kivimäki - Biträdande finansminister 21.4.1933 - 28.2.1936 (Svenska folkpartiet)
- Svinhufvud II - Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 4.7.1930 - 21.3.1931 (Svenska folkpartiet)
- Ingman II - Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 22.11.1924 - 31.3.1925 (Svenska folkpartiet)