Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Tyyne Leivo-Larsson
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 3.3.1902 Uusikirkko
Minister sammanlagt 1842 dagar
Ministeruppgifter
- Kuuskoski - Minister i socialministeriet 2.5.1958 - 29.8.1958 (Yrke/tjänsteman)
- Kuuskoski - Minister i statsrådets kansli 26.4.1958 - 29.8.1958 (Yrke/tjänsteman)
- Kuuskoski - Statsministerns ställföreträdare 26.4.1958 - 29.8.1958 (Yrke/tjänsteman)
- Fagerholm II - Socialminister 17.5.1957 - 27.5.1957 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Fagerholm II - Minister i socialministeriet 3.3.1956 - 17.5.1957 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Kekkonen V - Minister i socialministeriet 20.10.1954 - 3.3.1956 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Törngren - Socialminister 5.5.1954 - 20.10.1954 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Fagerholm - Socialminister 4.3.1949 - 18.3.1949 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Fagerholm - Minister i socialministeriet 29.7.1948 - 17.3.1950 (Finlands Socialdemokratiska Parti)