Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Väinö Leskinen
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 8.3.1917 Helsingfors
Minister sammanlagt 2195 dagar
Ministeruppgifter
- Karjalainen II - Utrikesminister / Minister för utrikesärendena 15.7.1970 - 29.10.1971 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Aura - Utrikesminister / Minister för utrikesärendena 14.5.1970 - 15.7.1970 (Yrke/tjänsteman)
- Koivisto - Minister i handels och industriministeriet 22.3.1968 - 14.5.1970 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Fagerholm III - Socialminister 29.8.1958 - 13.1.1959 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Kekkonen V - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 20.10.1954 - 30.9.1955 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Törngren - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 5.5.1954 - 20.10.1954 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Kekkonen III - Socialminister 26.11.1952 - 9.7.1953 (Finlands Socialdemokratiska Parti)