Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
V. J. Sukselainen
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 12.10.1906 Pemar
Minister sammanlagt 2601 dagar
Ministeruppgifter
- Sukselainen II - Utrikesminister / Minister för utrikesärendena 19.5.1961 - 19.6.1961 (Agrarförbundet)
- Sukselainen II - Statsminister 13.1.1959 - 3.7.1961 (Agrarförbundet)
- Sukselainen - Statsminister 27.5.1957 - 29.11.1957 (Agrarförbundet)
- Törngren - Finansminister 5.5.1954 - 20.10.1954 (Agrarförbundet)
- Kekkonen IV - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 9.7.1953 - 17.11.1953 (Agrarförbundet)
- Kekkonen III - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 20.9.1951 - 9.7.1953 (Agrarförbundet)
- Kekkonen II - Inrikesminister / Minister för inrikesärendena 17.1.1951 - 20.9.1951 (Agrarförbundet)
- Kekkonen - Finansminister 17.3.1950 - 17.1.1951 (Agrarförbundet)