Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Eero A. Wuori
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 11.8.1900 Helsingfors
Minister sammanlagt 374 dagar
Ministeruppgifter
- Paasikivi III - Minister i statsrådets kansli 7.8.1945 - 29.9.1945 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasikivi III - Minister i folkförsörjningsministeriet 27.4.1945 - 29.9.1945 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasikivi III - Minister i socialministeriet 27.4.1945 - 29.9.1945 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasikivi III - Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 17.4.1945 - 29.9.1945 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasikivi II - Minister i folkförsörjningsministeriet 16.2.1945 - 17.4.1945 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasikivi II - Minister i socialministeriet 16.2.1945 - 17.4.1945 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasikivi II - Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 17.11.1944 - 17.4.1945 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Castren U. - Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 21.9.1944 - 17.11.1944 (Finlands Socialdemokratiska Parti)