Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Emil Nestor Setälä
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 27.2.1864 Kumo
Minister sammanlagt 989 dagar
Ministeruppgifter
- Kallio II - Utrikesminister / Minister för utrikesärendena 31.12.1925 - 13.12.1926 (Samlingspartiet)
- Tulenheimo - Undervisningsminister 31.3.1925 - 31.12.1925 (Samlingspartiet)
- Paasikivi - Chef för kyrko och undervisningsexpeditionen 27.5.1918 - 27.11.1918 (Ungfinnarna)
- Svinhufvud - Chef för kyrko och undervisningsexpeditionen 27.11.1917 - 27.5.1918 (Ungfinnarna)