Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Henna Virkkunen
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 4.6.1972 Joutsa
Minister sammanlagt 2014 dagar
Ministeruppgifter
- Katainen - Trafik- och kommunminister 4.4.2014 - 24.6.2014 (Samlingspartiet)
- Katainen - Förvaltnings och kommunminister 22.6.2011 - 4.4.2014 (Samlingspartiet)
- Kiviniemi - Undervisningsminister 22.6.2010 - 22.6.2011 (Samlingspartiet)
- Vanhanen II - Undervisningsminister 1.5.2010 - 22.6.2010 (Samlingspartiet)
- Vanhanen II - Undervisningsminister 19.12.2008 - 1.5.2010 (Samlingspartiet)