Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Ole Norrback
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 18.3.1941 Ylimarkku
Minister sammanlagt 4369 dagar
Ministeruppgifter
- Lipponen - Minister i handels och industriministeriet 13.4.1995 - 15.4.1999 (Svenska folkpartiet)
- Lipponen - Minister i statsrådets kansli 13.4.1995 - 15.4.1999 (Svenska folkpartiet)
- Lipponen - Minister i utrikesministeriet 13.4.1995 - 15.4.1999 (Svenska folkpartiet)
- Aho - Trafikminister 26.4.1991 - 13.4.1995 (Svenska folkpartiet)
- Holkeri - Undervisningsminister 13.6.1990 - 26.4.1991 (Svenska folkpartiet)
- Holkeri - Försvarsminister 30.4.1987 - 13.6.1990 (Svenska folkpartiet)
- Holkeri - Minister i jord och skogsbruksministeriet 30.4.1987 - 26.4.1991 (Svenska folkpartiet)