Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Jussi Linnamo
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 13.10.1924 Viipuri
Minister sammanlagt 1119 dagar
Ministeruppgifter
- Sorsa - Minister i handels och industriministeriet 4.9.1972 - 5.5.1973 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Sorsa - Minister i utrikesministeriet 4.9.1972 - 5.5.1973 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasio II - Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet 25.2.1972 - 4.9.1972 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasio II - Handels- och industriminister 23.2.1972 - 4.9.1972 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasio II - Minister i utrikesministeriet 23.2.1972 - 4.9.1972 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Koivisto - Minister i statsrådets kansli 22.3.1968 - 31.1.1970 (Finlands Socialdemokratiska Parti)