Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Matti Vanhanen
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 4.11.1955 Jyväskylä
Minister sammanlagt 2977 dagar
Ministeruppgifter
- Marin - Finansminister 9.6.2020 - 27.5.2021 (Centern i Finland)
- Marin - Statsministerns ställföreträdare 9.6.2020 - 10.9.2020 (Centern i Finland)
- Vanhanen II - Statsminister 19.4.2007 - 22.6.2010 (Centern i Finland)
- Vanhanen - Statsminister 24.6.2003 - 19.4.2007 (Centern i Finland)
- Jäätteenmäki - Försvarsminister 17.4.2003 - 24.6.2003 (Centern i Finland)