Regeringar och ministrar sedan 1917
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.
Ulf Sundqvist
Personalia
Födelsedatum och födelseort: 22.2.1945 Sibbo
Minister sammanlagt 1874 dagar
Ministeruppgifter
- Koivisto II - Handels- och industriminister 26.5.1979 - 30.6.1981 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Sorsa - Undervisningsminister 9.9.1974 - 13.6.1975 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Sorsa - Undervisningsminister 4.9.1972 - 31.5.1974 (Finlands Socialdemokratiska Parti)
- Paasio II - Undervisningsminister 23.2.1972 - 4.9.1972 (Finlands Socialdemokratiska Parti)